Dogfen lywodraethu THE HORNERS CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 292204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 05/03/1929 AS AMENDED BY DEED DATED 27/04/1934 AS AMENDED BY SCHEME DATED 10/12/2002 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/03/2004 AS AMENDED BY ORDER DATED 02/01/2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 07/02/2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16/07/2012 as amended on 15 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITIES FOR WHICH A MANSION HOUSE FUND SHALL BE OPENED BY THE LORD MAYOR OF THE CITY OF LONDON AS DECIDED BY THE MASTER AND WARDENS OF THE HORNERS COMPANY. SUCH CHARITABLE OBJECTS AS THE COURT OF THE COMPANY MAY DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.