ymddiriedolwyr THE HORNERS CHARITY FUND
Rhif yr elusen: 292204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David John Giachardi | Cadeirydd | 02 February 2015 |
|
|
||||
Michael O'Brien | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
KEITH MARTIN DAVIS | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|||||
Rebecca Katherine Joyce | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
ALAN MARTIN ANDREW PRICE | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Dr Barry Martin Maunders | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
David William Kirkham Chitty | Ymddiriedolwr | 02 February 2021 |
|
|
||||
John Edmund MacCabe | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Michael Ian Birrell | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Colin Ralph Freedman | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.