Hanes ariannol TIBET FOUNDATION
Rhif yr elusen: 292400
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £226.26k | £250.64k | £751.38k | £123.86k | £166.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £252.17k | £247.91k | £267.17k | £358.15k | £224.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £730.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £20.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £31 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £187 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £591.17k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £262.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £4.92k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £16.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £129.97k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.