Hanes ariannol FOUNDATION FOR WOMEN'S HEALTH RESEARCH AND DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 292403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £871.31k | £594.52k | £825.44k | £1.04m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £851.03k | £695.37k | £817.96k | £871.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £81.32k | £116.31k | £146.48k | £275.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £66.66k | N/A | N/A | £234.40k | £275.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £84.14k | £46.93k | £64.67k | £57.76k | £111.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.64k | £150 | £300 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £785.72k | £543.83k | £750.58k | £982.44k | £966.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.44k | £1.42k | £470 | £601 | £3.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £690 | £9.57k | £0 | £6 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £32.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.19m | £841.86k | £691.30k | £811.93k | £862.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.18k | £9.17k | £4.07k | £6.04k | £8.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.82k | £5.57k | £4.20k | £4.00k | £4.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.