ymddiriedolwyr FIRST STOP PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 292446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Erskin | Cadeirydd | 08 March 2021 |
|
|
||||
Gillian Read | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Hannah Allard | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Sharon Bennett | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
SARAH BANHAM | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Adam O'Connor | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.