ymddiriedolwyr WOKINGHAM THEATRE
Rhif yr elusen: 292448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Joanna Lawrence | Cadeirydd | 14 May 2024 |
|
|||||
Sophie Vallely | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Gary Rees | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Sophie Jane Pierce | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
John Christopher Gold | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Beverly Hampton | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Neil Goodhand | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Alan Peter Long | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Stephen Edward Joy | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Diane Hogg | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Susan Daykin | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.