Dogfen lywodraethu THE REMOTE SENSING AND PHOTOGRAMMETRY SOCIETY
Rhif yr elusen: 292647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (20 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MAY 1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 SEPTEMBER 2000, 10 SEPTEMBER 2009 AND 4 SEPTEMBER 2014 as amended on 13 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE MANY FIELDS OF REMOTE SENSING AND PHOTOGRAMMETRY AND TO PROMOTE THE BENEFITS TO BE DERIVED FROM THEIR APPLICATION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.