Dogfen lywodraethu EUREKA THE NATIONAL CHILDREN'S MUSEUM
Rhif yr elusen: 292758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 SEPTEMBER 1985 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME 28 APRIL 1992 AND SPECIAL RESOLUTIONS DATED 24 SEPTEMBER 1996 AND 4 FEBRUARY 2003 AND NAME CHANGE ON 2 JANUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION PARTICULARLY BY THE PROMOTION, ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A MUSEUM OR MUSEUMS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.