Hanes ariannol WATERBEACH TODDLER PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 292913
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.54k | £52.19k | £55.99k | £61.20k | £74.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.98k | £50.39k | £49.20k | £73.39k | £67.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £39.76k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.15k | £34.52k | £45.35k | N/A | £52.31k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.