Hanes ariannol GROUNDWORK EAST
Rhif yr elusen: 293141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90m | £2.50m | £1.95m | £2.45m | £2.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78m | £2.51m | £2.07m | £2.37m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.16m | £1.08m | £769.85k | £874.08k | £1.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £310.52k | £196.33k | £95.79k | £203.96k | £229.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £22.86k | £26.18k | £355.80k | £65.30k | £475.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.88m | £2.47m | £1.59m | £2.38m | £2.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £898 | £2.86k | £1.80k | £1.82k | £4.32k | |
|
Incwm - Arall | £1.15k | £960 | £2.37k | £1.06k | £18.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.78m | £2.51m | £2.07m | £2.37m | £2.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.78k | £25.70k | £22.11k | £28.47k | £25.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.