Hanes ariannol Gloucestershire Catholic Educational Trust
Rhif yr elusen: 293360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (276 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.17m | £8.14m | £7.77m | £6.92m | £6.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.49m | £8.09m | £7.50m | £7.87m | £7.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £21.20k | £107.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £96.53k | £552.15k | £67.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £6.00k | £562.00k | £70.00k | £70.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £95.00k | £94.00k | £59.00k | £299.00k | £238.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.07m | £7.91m | £7.13m | £6.54m | £6.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £5.00k | £3.00k | £0 | £164 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £126.00k | £18.00k | £12.00k | £70.01k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £70.26k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.49m | £8.09m | £7.50m | £7.87m | £7.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.00k | £0 | £120.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.