Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF MEMBERS OF INDEPENDENT MONITORING BOARDS
Rhif yr elusen: 293384
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | 31/07/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.98k | £20.59k | £16.46k | £17.56k | £16.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.43k | £27.83k | £18.64k | £18.96k | £16.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.