ymddiriedolwyr SUDBOURNE VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 293688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DAVID WELLS | Cadeirydd | 01 August 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Louise Goodwin | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
NATASHA HODGE | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Louise Margaret Wells | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
PAUL ARCHER | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
SUSAN HUDSON | Ymddiriedolwr | 16 August 2016 |
|
|
||||
JILLIAN ELIZABETH ROBINSON | Ymddiriedolwr | 10 August 2015 |
|
|
||||
STEVEN EDGAR JOELS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHRYN MARY LACEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.