Hanes ariannol THE CONSTANCE TRAVIS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 294540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.39m | £1.80m | £1.98m | £2.22m | £2.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.94m | £3.61m | £2.97m | £3.08m | £3.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £1.61m | £0 | £950.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.61m | £0 | £950.40k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.38m | £1.80m | £1.98m | £2.22m | £2.72m | |
|
Incwm - Arall | £11.79k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.64m | £3.29m | £2.61m | £2.73m | £2.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £305.44k | £316.38k | £366.56k | £355.03k | £388.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.83k | £19.34k | £21.08k | £19.85k | £29.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £7.62m | £3.27m | £2.59m | £2.71m | £2.79m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £305.44k | £316.38k | £366.56k | £355.03k | £388.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.