ymddiriedolwyr DURSTON HOUSE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 294670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faisal Shahid Sayood | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Jaspal Singh Gill | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lester Ken Hou Mak | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Andrzej Wladyslaw Sokolowski | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
William Jeffrey Charles Key | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Isabella Kurek-Smith | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Philippe Bernard Carpentier | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Sally-Anne Huang | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Benjamin Douglas Purkiss | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Kanwaljit Girn | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|||||
Ann Collier | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
Kevin John Mahoney | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
HARVINDER KAUR | Ymddiriedolwr | 30 November 2011 |
|
|
||||
DAVID GLYNNE HENSHALL | Ymddiriedolwr | 25 June 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.