Hanes ariannol ST SEBASTIAN'S PLAYING FIELD TRUST
Rhif yr elusen: 294719
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.54k | £11.85k | £9.94k | £14.76k | £17.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.76k | £4.95k | £9.90k | £13.74k | £15.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.