Hanes ariannol THE CHARITY OF THE SISTERS OF CHRIST
Rhif yr elusen: 294746
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £362.31k | £600.97k | £346.51k | £345.72k | £337.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.27k | £477.43k | £434.59k | £547.49k | £696.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £302.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £209.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £88.92k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £150.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £429.90k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £47.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £18.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £47.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.