Hanes ariannol SIDNEY WALTER CENTRE
Rhif yr elusen: 294764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.47k | £63.86k | £54.50k | £39.97k | £61.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.08k | £61.15k | £52.40k | £38.08k | £53.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300 | N/A | N/A | £564 | £360 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.86k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.