ymddiriedolwyr THE FAN MUSEUM
Rhif yr elusen: 295303
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Stuart Harris | Cadeirydd | 19 November 2023 |
|
|
||||
Dr PIETER THOMAS VAN DER MERWE | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|||||
TIMOTHY BARNES | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|||||
TIMOTHY ADRIAN JOHN BURNETT | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|
||||
LINDA ZEITLIN | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|
||||
SUSAN MORDAUNT-CROOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELENE ESTHER ALEXANDER FRSA MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.