Dogfen lywodraethu ASSOCIATION OF CHRISTIAN TEACHERS
Rhif yr elusen: 295328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 SEPTEMBER 1986 AS AMENDED 7 JUNE 1997, 20 NOVEMBER 2004 AND 19 NOVEMBER 2005 as amended on 14 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY SUCH MEANS BEING CHARITABLE AS THE ASSOCIATION MAY DETERMINE IN ACCORDANCE WITH ITS STATEMENT OF FAITH SET OUT IN THE SCHEDULE HERETO
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.