Hanes ariannol SOUTH BUCKS HOSPICE
Rhif yr elusen: 295452
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 30/06/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £669.58k | £737.15k | £724.88k | £728.41k | £962.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £589.87k | £674.24k | £656.98k | £661.54k | £974.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £88.58k | £93.86k | £102.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £408.91k | £416.86k | £516.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £107.64k | £76.71k | £181.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £110.75k | £140.98k | £163.35k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £268.49k | £279.99k | £357.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £12.00k | £3.64k | £23.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £57 | £0 | £4.32k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.