Hanes ariannol JUVENILE DIABETES RESEARCH FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 295716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.90m | £6.05m | £6.38m | £5.91m | £6.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.10m | £5.90m | £5.53m | £5.51m | £6.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.50m | N/A | £375.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.58m | £3.04m | £2.65m | £3.27m | £3.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.15m | £1.82m | £879.75k | £1.57m | £2.05m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.18m | £2.85m | £1.06m | £805.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.46k | £5.14k | £3.06k | £5.40k | £34.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £134.58k | £67.61k | £121.90k | £130.39k | £258.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.52m | £3.66m | £3.86m | £3.50m | £3.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.58m | £2.24m | £1.67m | £2.02m | £2.23m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £166.29k | £157.27k | £139.04k | £129.63k | £137.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.75m | £1.87m | £2.04m | £1.57m | £1.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.