Hanes ariannol THE NORTH NORFOLK CARAVAN TRUST
Rhif yr elusen: 295872
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56k | £1.66k | £1.66k | £1.44k | £1.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80k | £1.73k | £1.81k | £1.84k | £768 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.