ymddiriedolwyr THE MALDON PIONEERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 295993
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE DOVE | Cadeirydd | 04 February 2021 |
|
|
||||
Alison Jane Lamborn | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Raymond Wisbey | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Gillian Samson | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Jean Townend | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Valerie Grieve | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Brian Hunt | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||
JOHN STEALEY | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.