ymddiriedolwyr SIR JOSEPH WILLIAMSON'S CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 296368
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell John Race | Cadeirydd | 20 October 2014 |
|
|||||||||||||||
Dr Paula Wilhelmina Hamilton | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||||||||||||
Gail Mary Christina Halls | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Stephanie Mary Brivio OBE | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||||||||||||
Shirley Anne Gurteen | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||||||||||||
IAN MCLEOD | Ymddiriedolwr | 04 December 2016 |
|
|
||||||||||||||
Michael Dodd | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||||||||||||
The Very Rev. Dr. Philip John Hesketh | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.