Hanes ariannol MAKE Southwest
Rhif yr elusen: 296568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £852.24k | £450.21k | £353.55k | £455.32k | £382.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.78k | £485.24k | £272.17k | £369.02k | £423.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.56k | £180.56k | £170.65k | £232.47k | £158.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £266.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £572.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £284.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £596.78k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.