Hanes ariannol BROOKLANDS MUSEUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 296661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.21m | £4.28m | £2.71m | £4.14m | £5.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.99m | £4.46m | £2.75m | £3.67m | £5.24m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.16m | £1.06m | £135.86k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.16m | £1.32m | £1.96m | £2.01m | £2.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.59m | £1.38m | £236.11k | £987.20k | £1.85m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.46m | £1.58m | £508.76k | £1.15m | £1.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £442 | £1.25k | £555 | £215 | £4.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £49.62k | £29.00k | £87.49k | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.74m | £3.37m | £2.67m | £2.68m | £3.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.25m | £1.09m | £79.65k | £984.75k | £1.87m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.48k | £68.44k | £66.77k | £116.92k | £71.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.