Hanes ariannol CONGREGATIONAL AND GENERAL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 297013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £485.98k | £543.15k | £472.32k | £473.62k | £514.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £506.05k | £663.93k | £579.00k | £755.17k | £699.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £543.15k | N/A | N/A | £514.05k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £621.04k | N/A | N/A | £651.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £42.88k | N/A | N/A | £47.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £14.45k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £606.60k | N/A | N/A | £623.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £42.88k | N/A | N/A | £47.54k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.