Hanes ariannol Thornage Hall Independent Living
Rhif yr elusen: 297496
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40m | £2.02m | £2.06m | £2.27m | £2.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £2.10m | £1.84m | £2.06m | £2.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.35m | £1.31m | £1.45m | £1.42m | £1.55m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £57.82k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £524.86k | £117.22k | £32.89k | £135.54k | £267.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £52.81k | £41.81k | £10.53k | £272.46k | £18.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.80m | £1.84m | £2.00m | £1.85m | £1.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.05k | £16.83k | £15.42k | £14.40k | £21.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.16k | £1.13k | £1.91k | £4.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £391.00k | £20.84k | £0 | £0 | £38.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £2.09m | £1.84m | £2.06m | £2.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.51k | £9.62k | £274 | £3.94k | £36.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.50k | £7.40k | £7.67k | £8.83k | £8.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.