Hanes ariannol ARMY FLYING MUSEUM LIMITED
Rhif yr elusen: 297897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £1.35m | £747.85k | £985.96k | £812.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £1.29m | £1.00m | £1.20m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.04m | £173.12k | £281.62k | £179.61k | £152.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £634.87k | £531.58k | £414.77k | £167.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £211.49k | £291.01k | £92.73k | £197.38k | £250.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £216.39k | £351.62k | £120.38k | £349.40k | £391.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.23k | £1.45k | £432 | £402 | £1.17k | |
|
Incwm - Arall | £111.31k | £69.47k | £2.74k | £24.00k | £756 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.00k | £98.55k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £884.12k | £1.01m | £851.86k | £960.93k | £810.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £154 | £10.43k | £5.39k | £57.01k | £63.34k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.74k | £25.75k | £25.97k | £26.66k | £35.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £219.86k | £271.21k | £143.34k | £186.91k | £249.61k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.