ymddiriedolwyr ASHFORD BOROUGH MUSEUM SOCIETY
Rhif yr elusen: 298060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Harold Galpin | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN BOULDING | Ymddiriedolwr | 20 April 2017 |
|
|
||||
KAREN SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
ROGER WILLIAM PITT | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|||||
CHRISTINE EVELYN CARY DRURY | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.