Dogfen lywodraethu THE ELGAR SOCIETY
Rhif yr elusen: 298062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29TH JANUARY 1951 AS AMENDED 12TH OCTOBER 1987 AND 1 JUNE 1996 as amended on 04 Jun 2018 as amended on 05 Jun 2022 as amended on 14 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS FOUNDED IN HONOUR OF THE MEMORY OF EDWARD ELGAR WITH THE OBJECT OF PROMOTING A WIDER INTEREST IN HIS LIFE AND MUSIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.