Hanes ariannol EAST LONDON ADVANCED TECHNOLOGY TRAINING
Rhif yr elusen: 299186
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.11m | £2.79m | £2.87m | £3.05m | £3.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £2.37m | £2.47m | £2.83m | £3.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.03m | £733.67k | £702.55k | £688.99k | £1.12m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £215.70k | £806.57k | £1.00m | £1.61m | £1.72m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £110.87k | £134.80k | £96.99k | £59.02k | £119.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.00m | £2.66m | £2.77m | £2.99m | £3.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £228 | £55 | £91 | £10.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.94m | £2.33m | £2.43m | £2.79m | £3.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.85k | £45.60k | £36.06k | £44.74k | £45.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.61k | £19.41k | £18.62k | £46.89k | £28.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.