Hanes ariannol DEVELOPMENT THROUGH CHALLENGE
Rhif yr elusen: 299332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.41m | £761.92k | £1.32m | £979.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.17m | £1.04m | £844.72k | £1.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £213.39k | £106.44k | £4.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.58k | £7.98k | £223.15k | £146.26k | £36.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.05k | £62.63k | £24.85k | £32.40k | £65.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £1.34m | £513.92k | £641.43k | £877.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £106 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £500.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.13m | £1.02m | £826.88k | £991.73k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.81k | £39.55k | £18.79k | £17.84k | £5.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.56k | £5.75k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £39.41k | £0 | £0 | £0 | £31.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.