ymddiriedolwyr DEVELOPMENT THROUGH CHALLENGE
Rhif yr elusen: 299332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Leefe | Cadeirydd | 02 March 2020 |
|
|
||||
Angharad Corona | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Naomi Goldberg | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Chris Beal | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Daniel Hobden | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Michaela Clayton | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||
Carolina Filippini | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Calum McLean | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.