Dogfen lywodraethu UNITED GORDON SETTER REHOMING AND SUPPORT
Rhif yr elusen: 299369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01 MAR 1987 AS AMENDED ON 24 APR 1994 AS AMENDED ON 20 APR 2008 AS AMENDED ON 05 APR 2009 as amended on 08 Apr 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST GORDON SETTERS (WHETHER OR NOT REGISTERED) IN NEED, SICKNESS OR DISTRESS AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREGJUDICE, TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO ASSIST IN THE REHOUSING OF THEM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.