ymddiriedolwyr CANNING HALL TRUST
Rhif yr elusen: 299386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olusegun Oludipe Obidipe | Cadeirydd | 21 January 2014 |
|
|||||||
JULIET YVONNE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||||
Oluwakemi Abiola Afolabi | Ymddiriedolwr | 15 January 2022 |
|
|||||||
Rev IAN GEORGE BOOTH | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||||
Rev Simon Clark | Ymddiriedolwr | 24 January 2017 |
|
|||||||
Paula Knight | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||||
FRANCESCA ADU MINTA | Ymddiriedolwr | 05 May 2012 |
|
|
||||||
Bevin Betton | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.