Hanes ariannol DRUG AND ALCOHOL SERVICE FOR LONDON LIMITED
Rhif yr elusen: 299535
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.14m | £1.58m | £678.11k | £52.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.41m | £1.21m | £1.49m | £953.71k | £743.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £565.11k | £25.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £159.28k | £190.65k | £142.03k | £73.13k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.61k | £6.12k | £8.68k | £39.83k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.32m | £939.98k | £1.43m | £565.11k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £3.21k | £2.16k | £625 | £52 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.19m | £1.47m | £937.12k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.38k | £6.24k | £5.66k | £4.90k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.