Hanes ariannol Rowans Hospice
Rhif yr elusen: 299731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.38m | £9.01m | £10.42m | £9.57m | £8.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.35m | £9.63m | £9.00m | £8.30m | £9.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.48k | £398.84k | £895.74k | £202.29k | £272.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £666.54k | £704.20k | £4.15m | £1.39m | £1.15m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.97m | £4.65m | £7.16m | £5.64m | £3.84m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £152.08k | £3.06m | £1.30m | £2.33m | £2.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £1.15m | £1.82m | £1.46m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189.35k | £147.62k | £116.87k | £121.26k | £165.04k | |
|
Incwm - Arall | £2.88m | £0 | £24.50k | £14.76k | £111.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.73m | £1.88m | £1.71m | £3.01m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.46m | £6.63m | £6.28m | £5.96m | £6.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.89m | £3.00m | £2.73m | £2.33m | £2.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.95k | £3.78k | £70.00k | £47.31k | £38.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £27.29k | £36.48k | £32.22k | £32.25k | £30.79k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.