Hanes ariannol THE FIVE PARKS, BOURNEMOUTH I E KINGS, QUEENS, MEYRICK AND REDHILL PARKS AND SEAFIELD GARDENS
Rhif yr elusen: 299740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £818.62k | £908.49k | £809.28k | £804.84k | £937.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £818.62k | £908.49k | £809.28k | £793.27k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £257.93k | £329.60k | £292.21k | £255.28k | £518.17k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £257.93k | £329.60k | £292.21k | £255.28k | £518.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.95k | £11.19k | £4.29k | £7.60k | £9.55k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £544.74k | £567.70k | £512.78k | £0 | £410.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £541.97k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £818.62k | £908.49k | £809.28k | £793.27k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £10.00k | £10.00k | £5.00k | £6.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.