ymddiriedolwyr 1ST LINSLADE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Dowden | Cadeirydd | 23 April 2018 |
|
|
||||
Donna Wilkinson | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Skinner | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Leigh | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Rebecca Skinner | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Andrew David Helden | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
SUSAN HELDEN | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
BEVERLEY JANE DASS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.