ymddiriedolwyr KENNINGTON VILLAGE HALL CHARITY
Rhif yr elusen: 300170
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN SMITH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Delia Grant | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Rachel Brown | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Katie Whelan-Matthews | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Alan Keith Sherman | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Roy Federick King | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Alan Cobb | Ymddiriedolwr | 02 November 2015 |
|
|
||||
LINDA FRANKUM | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|
||||
DENISE CATTELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.