Hanes ariannol ARKENSTALL'S CENTRE
Rhif yr elusen: 300394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.60k | £31.81k | £52.43k | £39.45k | £35.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.56k | £28.22k | £39.68k | £55.37k | £38.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £216 | N/A | £139 | £702 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.60k | £37.76k | £15.55k | £2.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.