ymddiriedolwyr 2ND ABINGDON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 300482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Cribb | Cadeirydd | 19 May 2017 |
|
|
||||
Abby Sohier | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Anthony Allsopp | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Richard Body | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
David Herbertson | Ymddiriedolwr | 11 May 2018 |
|
|||||
Dan Rendell | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Nigel Pearson | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Darren Preece | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Paul Shipman | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||
John Gledhill | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|
||||
STUART BROAD | Ymddiriedolwr | 18 September 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.