ymddiriedolwyr PINHOE COMMUNITY CENTRE - AMERICA HALL
Rhif yr elusen: 300926
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Blundell | Cadeirydd | 11 June 2021 |
|
|
||||
Robin Hoad | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||
Phil Howe | Ymddiriedolwr | 11 June 2021 |
|
|
||||
Susan Cutland | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Christopher Cutland | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Ryan Williams | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Jean Thornett | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
Paul Hanson | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
DUNCAN WOOD | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|||||
Richard Adams | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|
||||
IAN JAMES ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.