ymddiriedolwyr VILLAGE HALL - WEARE GIFFARD
Rhif yr elusen: 301008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Saunders | Cadeirydd | 17 April 2024 |
|
|
||||
Amanda Lorraine Budge | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Stephen Edward Waldron | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Angus Cushley | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Carol Ann Teasdale | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Heather Jane Wraith | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Jennifer Mary Hedden | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Laura Bott | Ymddiriedolwr | 28 March 2019 |
|
|
||||
Mark Gregory Hedden | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
||||
Tracey Lees | Ymddiriedolwr | 22 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.