ymddiriedolwyr 1ST LYM VALLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 301090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Hulbert | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Joshua Yelland | Ymddiriedolwr | 29 August 2022 |
|
|
||||
Ed Cole | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Denize Creed | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Ed Creed | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Brian Street | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
roger hussey | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Charlotte Mitchell | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
david Wareham | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Rebecca Mcconnell | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Jo Law | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
KAREN YELLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.