ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Joy | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Joanna Willett | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Beverley Joy | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Whittle | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Laura Scarlett | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Richard Randall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Paula Chidley-Randall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Lobb | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Jane Scutt | Ymddiriedolwr | 24 May 2018 |
|
|
||||
MICHAEL STANBURY | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Michael Crabb | Ymddiriedolwr | 15 April 2007 |
|
|
||||
JANE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BOB PITCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.