ymddiriedolwyr TOPPESFIELD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
elizabeth light | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Vicky Wyeth | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Jean Bagnall | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Maureen Dimmock | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Linda Bowen | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Frances Winter | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.