ymddiriedolwyr WORMINGFORD RECREATION TRUST
Rhif yr elusen: 301444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Byrne | Cadeirydd | 15 June 2020 |
|
|
||||
Derek Martin Coleman | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Alexander Jonathan Wallace | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Paul Michael O'Shaughnessy | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Phillip Derek Cook | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Hayley Balls | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Thomas Richard Leggett | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Rhyanne Patricia Sefton | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Graham Moore | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Gillian Byrne | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Janine Aldis | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.